变更记录
看准网
深圳市至上广告有限公司
变更记录
总经理
2021-11-30
变更前
刘伟(执行董事),刘伟(总经理)
变更后
邱碧珍(执行董事),邱碧珍(总经理)
董事长或执行董事成员
2021-11-30
变更前
刘伟(执行董事),刘伟(总经理)
变更后
邱碧珍(执行董事),邱碧珍(总经理)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2021-11-30
变更前
刘伟
变更后
邱碧珍
指定联系人
2021-11-30
变更前
null
变更后
邱碧珍
章程修正案
2020-08-31
变更前
-
变更后
-
章程或章程修正案通过日期
2020-08-31
变更前
2019-08-22
变更后
2020-08-28
注册资本
2020-08-31
变更前
100,156
变更后
1000,156
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-08-31
变更前
刘伟 100.0(万元)100.00%
变更后
刘伟 1000.0(万元)100.00%
章程备案
2019-08-26
变更前
-
变更后
2019-08-22
市场主体类型变更
2019-08-26
变更前
1130
变更后
1151
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-08-26
变更前
-
变更后
-
加载中
深圳市至上广告有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
12
企业概况
(24)
法律风险
(4)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(7)