负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2021-04-30
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-04-30
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-04-22
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-02-20
变更后
何杰伦,姜崇洲,梁嘉怡,黎波,薛东生,王耿,刘忱
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-06-15
变更前
梁嘉怡、黄海、陈冬桔、薛东生、徐鲁、王耿、刘忱
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-06-15
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-08-26
变更前
安徽省合肥市包河区烟墩街道办事处507、508室
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2015-05-19
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-05-19