变更记录
看准网
上海原动力通信科技有限公司
变更记录
法定代表人变更
2021-06-28
变更前
王新民
变更后
王升
监事备案
2018-09-26
变更前
李虹
变更后
陈作
法定代表人变更
2018-06-13
变更前
于继龙
变更后
王新民(执行董事兼总经理);免去马军原总经理职务
章程修正案备案
2017-12-20
变更前
2017-01-10章程备案
变更后
2017-12-20章程修正案
经营范围变更
2017-12-20
变更前
通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、微电子器件的研发、设计、生产、销售及维修;计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修;商务信息咨询;自有设备租赁(不得从事金融租赁);从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后
通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、微电子器件的研发、设计、生产、销售及维修;计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修;商务信息咨询;自有设备租赁(不得从事金融租赁);从事货物及技术的进出口业务;供应链管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
章程备案
2017-01-10
变更前
无
变更后
2017-01-10章程备案
法定代表人变更
2014-12-16
变更前
李珠袁
变更后
于继龙
没有更多了
上海原动力通信科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
3
企业概况
(12)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)