变更记录
看准网
口福百分百(北京)餐饮管理有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2020-12-17
变更前
王媛*,张福成
变更后
王清仪*,张福成
法定代表人
2020-12-17
变更前
王媛
变更后
王清仪
企业类型
2020-11-03
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
董事(理事)、经理、监事
2020-11-03
变更前
王清仪*,张福成
变更后
王媛*,张福成
法定代表人
2020-11-03
变更前
王清仪
变更后
王媛
投资人
2020-11-03
变更前
王清仪,自然人股东
变更后
王清仪,自然人股东,王媛,自然人股东
企业类型
2018-05-04
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
董事(理事)、经理、监事
2018-05-04
变更前
孙洋,吴雪梅*
变更后
王清仪*,张福成
投资人
2018-05-04
变更前
孙洋,自然人股东,吴雪梅,自然人股东
变更后
王清仪,自然人股东
法定代表人
2018-05-04
变更前
吴雪梅
变更后
王清仪
董事(理事)、经理、监事
2017-04-18
变更前
刘雪银,王晓斌*
变更后
孙洋,吴雪梅*
加载中
口福百分百(北京)餐饮管理有限公司的更多信息
求职招聘
10
正在招聘
(10)
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
37
薪资分布
薪酬详情
(37)
工商信息
6
企业概况
(29)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)