变更记录
看准网
深圳十方利文化传播有限公司
变更记录
监事信息
2020-12-07
变更前
何秋媚(执行董事),何秋媚(总经理),邝惟力(监事)
变更后
张云娜(总经理),张云娜(执行董事),党国臣(监事)
指定联系人
2020-12-07
变更前
邝惟力
变更后
张云娜
董事长或执行董事成员
2020-12-07
变更前
何秋媚(执行董事),何秋媚(总经理),邝惟力(监事)
变更后
张云娜(总经理),张云娜(执行董事),党国臣(监事)
章程或章程修正案通过日期
2020-12-07
变更前
2020-10-22
变更后
2020-12-03
股权和公证书
2020-12-07
变更前
-
变更后
-
市场主体类型
2020-12-07
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-12-07
变更前
何秋媚
变更后
张云娜
章程
2020-12-07
变更前
-
变更后
-
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-12-07
变更前
邝惟力 25.0(万元)50.00%何秋媚 25.0(万元)50.00%
变更后
张云娜 50.0(万元)100.00%
总经理
2020-12-07
变更前
何秋媚(执行董事),何秋媚(总经理),邝惟力(监事)
变更后
张云娜(总经理),张云娜(执行董事),党国臣(监事)
章程或章程修正案通过日期
2020-10-23
变更前
2020-01-07
变更后
2020-10-22
加载中
深圳十方利文化传播有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(54)
法律风险
经营风险
(3)
知识产权
经营信息
(8)