变更记录
看准网
成都助立科技有限公司
变更记录
法定代表人
2020-02-28
变更前
叶洋
变更后
侯致渊
主要成员
2020-02-28
变更前
叶洋
变更后
侯致渊
经营范围变更
2017-08-30
变更前
医疗器械的技术研发;销售:医疗器械(一、二类无许可证项目)、仪器仪表、机械设备、五金交电、办公用品;三类:植入材料和人工器官;医用高分子材料及制品;医用缝合材料及粘合剂;医用电子仪器设备;医用卫生材料及敷料;二类:医用高频仪器设备;物理治疗及康复设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(医疗器械经营企业许可证有效期限至2017年9月12日)。
变更后
医疗器械的技术研发、销售(凭医疗器械经营许可证在有效期内经营);销售:仪器仪表、机械设备、五金交电、办公用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
出资比例变更
2016-06-30
变更前
谭平川,84.0%;叶常敏,16.0%;
变更后
谭平川,92.0%;叶常敏,8.0%;
出资额变更
2016-06-30
变更前
叶常敏;谭平川;
变更后
1000
注册资本(金)变更
2016-06-30
变更前
500
变更后
1000
出资方式变更
2016-06-30
变更前
叶常敏;谭平川;
变更后
叶常敏,货币;谭平川,货币;
换发证照
2015-12-28
变更前
-
变更后
-
出资比例变更
2015-06-15
变更前
谭平川,80.0%;叶常敏,20.0%;
变更后
谭平川,84.0%;叶常敏,16.0%;
注册资本(金)变更
2015-06-15
变更前
400
变更后
500
出资额变更
2015-06-15
变更前
叶常敏;谭平川;
变更后
500
加载中
成都助立科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(7)