变更记录
看准网
北京华宇嘉业房地产经纪有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-09-19
变更前
刘秀珍,邬鹏*
变更后
韩梦华*,刘秀珍
法定代表人
2022-09-19
变更前
邬鹏
变更后
韩梦华
法定代表人
2020-06-19
变更前
于慧媛
变更后
邬鹏
投资人
2020-06-19
变更前
于慧媛,自然人股东
变更后
邬鹏,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2020-06-19
变更前
刘秀珍,于慧媛*
变更后
刘秀珍,邬鹏*
法定代表人
2019-10-10
变更前
韩梦华
变更后
于慧媛
投资人
2019-10-10
变更前
韩梦华,自然人股东
变更后
于慧媛,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2019-10-10
变更前
韩梦华*,许滕飞
变更后
刘秀珍,于慧媛*
住所
2019-09-26
变更前
北京市丰台区大成路28号院3号楼4层471
变更后
北京市丰台区方庄芳城园一区5号楼11幢1层底商112
董事(理事)、经理、监事
2016-01-29
变更前
韩梦华*,蒋青辉
变更后
韩梦华*,许滕飞
投资人
2016-01-29
变更前
韩梦华,自然人股东,蒋青辉,自然人股东
变更后
韩梦华,自然人股东
加载中
北京华宇嘉业房地产经纪有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(22)
法律风险
(6)
经营风险
知识产权
经营信息
(5)