负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2023-02-21
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2022-07-01
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)2020-05-27
董事长或执行董事成员2020-05-27
变更前
刘宇航(总经理),刘宇航(执行董事),王金宝(监事)
变更后
贾洪波(执行董事),贾洪波(总经理),杨曼(监事)
总经理2020-05-27
变更前
刘宇航(总经理),刘宇航(执行董事),王金宝(监事)
变更后
贾洪波(执行董事),贾洪波(总经理),杨曼(监事)
监事信息2020-05-27
变更前
刘宇航(总经理),刘宇航(执行董事),王金宝(监事)
变更后
贾洪波(执行董事),贾洪波(总经理),杨曼(监事)
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-06-19
变更前
股东名称:北京宏远时代体育发展有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;
变更后
股东名称:北京动因体育科技有限公司、出资额:1000.000000、出资比例:100.000000;