变更记录
看准网
广州安通林灯具有限公司
变更记录
董事备案
2022-09-22
变更前
Benoit Jacques Marie Schlumberger,Jesus Pascual Santos,MARTA CUEVAS LORZA
变更后
Benoit Jacques Marie Schlumberger,MARTA CUEVAS LORZA,SOTOMAYOR JAUREGUI RAMON
董事备案
2022-08-29
变更前
Jesus Pascual Santos,Jorge Juarez Maillo,MARTA CUEVAS LORZA
变更后
Jesus Pascual Santos,Benoit Jacques Marie Schlumberger,MARTA CUEVAS LORZA
经理备案
2021-02-25
变更前
陈创新
变更后
苑绍波
章程备案
2020-12-17
变更前
-
变更后
准予章程备案
监事备案
2019-11-22
变更前
田海宏
变更后
谢兰丽
经理备案
2019-08-21
变更前
施晓芳
变更后
陈创新
住所(经营场所)变更
2019-05-14
变更前
广州保税区中国银行大街6号仓储综合楼
变更后
广州市黄埔区(保税区)广保大道213号
章程备案
2019-05-14
变更前
-
变更后
准予章程备案
董事、监事、经理及联合管理委员会委员
2018-03-14
变更前
Jesus Pascual Santos、Jorge Juarez Maillo、PETER MURPHY、施晓芳、田海宏
变更后
Jesus Pascual Santos、Jorge Juarez Maillo、MARTA CUEVAS LORZA、施晓芳、田海宏
法定代表人变更
2018-03-14
变更前
PETER MURPHY
变更后
MARTA CUEVAS LORZA
投资人(股权)变更
2016-05-05
变更前
CML-IT, SAS
变更后
GRUPO ANTOLIN BESANCON
加载中
广州安通林灯具有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
2
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
28
企业概况
(19)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(26)