变更记录
看准网
上海燎星文化传播有限公司
变更记录
经理备案
2019-07-25
变更前
王年霞
变更后
陈洪嫄
董事备案
2019-07-25
变更前
张侃;蔡凯;王年霞
变更后
李晖;陈洪嫄;李岩
法定代表人变更
2019-07-25
变更前
王年霞
变更后
陈洪嫄
投资人(股权)变更
2019-07-25
变更前
蔡凯;北京荣鑫盛泽资产管理有限公司;
变更后
蔡凯;西藏聚金股权投资中心(有限合伙);冯凤菊;程友琴;张启明;胡肖青;李晖;李岩;徐婷;张乐;陈洪嫄;
监事备案
2019-07-25
变更前
姚秩
变更后
张乐
章程备案
2019-07-25
变更前
无
变更后
2019-07-15章程备案
董事备案
2017-09-04
变更前
王年霞;闵卫明;邵忱;蔡凯
变更后
蔡凯;张侃;王年霞
投资人(股权)变更
2017-09-04
变更前
邵忱;蔡凯;北京荣鑫盛泽资产管理有限公司;闵卫明;
变更后
蔡凯;北京荣鑫盛泽资产管理有限公司;
注册资本(金)变更
2017-09-04
变更前
1500.000000万人民币
变更后
2000.000000万人民币
章程修正案备案
2017-09-04
变更前
无
变更后
2017-07-01章程修正案
经理备案
2017-09-04
变更前
蔡凯
变更后
王年霞
加载中
上海燎星文化传播有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
13
企业概况
(37)
法律风险
(6)
经营风险
知识产权
(3)
经营信息
(3)