变更记录
看准网
北京金至科技股份有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-09-29
变更前
成昌国,李洋,任建光,汤云燕,魏战良*,杨君花,张凯,朱亚南
变更后
成昌国,李洋,任建光,汤云燕,魏战良*,杨君花,郑运新,朱亚南
住所
2022-04-29
变更前
北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
变更后
北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼2层266室
注册资本
2022-04-29
变更前
4050万
变更后
4134.4万
注册资本
2021-07-15
变更前
3750万
变更后
4050万
董事(理事)、经理、监事
2021-07-15
变更前
成昌国,李洋,任建光,汤云燕,魏战良*,张欢,张凯,朱亚南
变更后
成昌国,李洋,任建光,汤云燕,魏战良*,杨君花,张凯,朱亚南
董事(理事)、经理、监事
2020-12-24
变更前
成昌国,李洋,汤云燕,魏战良*,张欢,张凯,张志远,朱亚南
变更后
成昌国,李洋,任建光,汤云燕,魏战良*,张欢,张凯,朱亚南
注册资本
2020-12-24
变更前
3700万
变更后
3750万
注册资本
2020-06-29
变更前
3000万
变更后
3700万
法定代表人
2019-07-17
变更前
魏战良
变更后
魏战良
股东改变姓名或名称
2019-07-17
变更前
北京天恒至信投资有限公司,企业法人,魏战良,自然人股东
变更后
北京天恒至信投资有限公司,企业法人,魏战良,自然人股东
注册资本
2019-07-17
变更前
2000万
变更后
3000万
加载中
北京金至科技股份有限公司的更多信息
求职招聘
30
正在招聘
(15)
招聘分析
(15)
面试准备
5
面试体验
面试问题
薪酬工资
275
薪资分布
薪酬详情
(275)
工商信息
9
企业概况
(43)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(3)