投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2018-12-17
变更前
股东名称:吴盼盼、出资额:7990.000000、出资比例:99.875000;股东名称:吴小清、出资额:10.000000、出资比例:.125000;
变更后
股东名称:吴航行、出资额:7990.000000、出资比例:99.875000;股东名称:吴小清、出资额:10.000000、出资比例:.125000;
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-12-17
变更前
股东:吴盼盼;法定代表人:吴盼盼;总经理:吴盼盼;董事长:吴盼盼;股东:吴小清;
变更后
股东:;董事长:吴航行;法定代表人:吴航行;总经理:吴航行;股东:;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-12-17
许可经营项目变更2018-02-11
变更前
审批文件名称:《药品生产许可证》、《药品经营许可证》、审批文件号:无;
变更后
审批文件名称:《药品经营许可证》、审批文件号:;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2018-02-11
变更前
深圳市宝安区福永街道新和社区福园一路35号天瑞工业园A5栋十楼1015
变更后
深圳市龙岗区坂田街道新天下工业城百瑞达大厦609室
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2016-05-10
变更前
深圳市龙岗区坂田街道五和大道和墈北路1号305
变更后
深圳市宝安区福永街道新和社区福园一路35号天瑞工业园A5栋十楼1015
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-12-14
变更后
深圳市龙岗区坂田街道五和大道和墈北路1号305
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-06-11