变更记录
看准网
广州市国数信息科技有限公司
变更记录
监事备案
2019-02-28
变更前
刘惠玲
变更后
宁鹏
法定代表人变更
2019-02-28
变更前
谢大新
变更后
高金华
股东变更
2019-02-28
变更前
珠海臻美善投资管理合伙企业(有限合伙),谢大新,珠海臻领科技合伙企业(有限合伙)
变更后
高金华,珠海臻美善投资管理合伙企业(有限合伙)
董事备案
2019-02-28
变更前
谢大新
变更后
高金华
章程备案
2019-02-28
变更前
-
变更后
准予章程备案
经理备案
2019-02-28
变更前
谢大新
变更后
高金华
章程备案
2018-05-23
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
住所(经营场所)变更
2018-05-23
变更前
广州市天河区五山路科华街251号之22-24栋(部位:自编8008房)
变更后
广州市天河区花城大道68号812房(仅限办公用途)
组织机构备案
2017-01-05
变更前
刘柱坚,监事,选举, ;谢大新,执行董事兼经理,选举,是;
变更后
刘惠玲,监事,选举, ;谢大新,执行董事兼经理,选举,是;
监事备案
2017-01-05
变更前
刘柱坚,监事,选举, ;谢大新,执行董事兼经理,选举,是;
变更后
刘惠玲,监事,选举, ;谢大新,执行董事兼经理,选举,是;
董事备案
2016-08-03
变更前
冯家浩,执行董事兼经理,选举,是;胡玉眉,监事,, ;
变更后
刘柱坚,监事,选举, ;谢大新,执行董事兼经理,选举,是;
加载中
广州市国数信息科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
10
薪资分布
薪酬详情
(10)
工商信息
6
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
知识产权
(1)
经营信息
(5)