变更记录
看准网
上海思固信息科技有限公司
变更记录
清算组成员备案
2019-01-16
变更前
无
变更后
负责人:蔡瑞琴; 成员:谢丽萍; 成员:李丹;
法定代表人变更
2016-12-21
变更前
汪晨骐
变更后
蔡瑞琴
投资人(股权)变更
2016-12-21
变更前
景佳麟;洪楠方;李姜锦;汪晨骐;
变更后
蔡瑞琴;谢丽萍;
章程备案
2016-12-21
变更前
2014-12-10章程备案
变更后
2016-12-01章程备案
监事备案
2016-12-21
变更前
蔡瑞琴
变更后
谢丽萍
投资人(股权)变更
2014-12-16
变更前
李姜锦;汪晨骐;
变更后
李姜锦;汪晨骐;洪楠方;景佳麟;
章程备案
2014-12-16
变更前
2014-10-10章程备案
变更后
2014-12-10章程备案
注册资本(金)变更
2014-10-22
变更前
10.000000万人民币
变更后
50.000000万人民币
投资人(股权)变更
2014-10-22
变更前
汪晨骐;李姜锦;
变更后
李姜锦;汪晨骐;
章程备案
2014-10-22
变更前
2014-09-10章程备案
变更后
2014-10-10章程备案
章程备案
2014-09-17
变更前
2014-07-31章程备案
变更后
2014-09-10章程备案
加载中
上海思固信息科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(19)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息