变更记录
看准网
广州亚宙贸易有限公司
变更记录
董事、监事、经理及联合管理委员会委员
2016-11-16
变更前
陈光部、陈亮、曲龙
变更后
陈光部、陈亮、沈英祺
营业期限变更
2015-06-29
变更前
2014-09-23 到 2015-08-24
变更后
2014-09-23 到 2016-12-20
没有更多了
广州亚宙贸易有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
17
企业概况
(8)
法律风险
经营风险
(2)
知识产权
经营信息
(15)