变更记录
看准网
广州轻工国有资产经营管理有限公司
变更记录
工商登记联络员备案
2022-05-09
变更前
马智聪
变更后
潘卓盈
董事备案
2022-05-09
变更前
吴涛,李征晓,洪颂伟,磨莉,符荣武
变更后
聂邦亮,李征晓,洪颂伟,磨莉,符荣武
住所(经营场所)变更
2016-09-23
变更前
广州市海珠区江南大道燕子岗南路13号自编3号楼4楼406室
变更后
广州市海珠区革新路乐善大街2号自编1号楼二层2-1号物业(仅限办公用途)
换照
2016-06-08
变更前
换照(变更前)
变更后
换照
组织机构备案
2015-09-09
变更前
杨浩波,董事长,任命,是;
变更后
洪颂伟,董事长,任命,是;
法定代表人变更
2015-09-09
变更前
杨浩波
变更后
洪颂伟
没有更多了
广州轻工国有资产经营管理有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
8
企业概况
(76)
法律风险
(4)
经营风险
知识产权
经营信息
(4)