高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-06-25
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2019-06-25
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2019-06-25
经营范围变更(含业务范围变更)2015-06-03
变更前
兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);预包装食品批发,酒的批发(按食品流通许可证SP4403001210442890号经营,有效期至2015年9月2日止)。^
变更后
兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;财务顾问;商务信息咨询;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^预包装食品批发,酒的批发(按食品流通许可证SP4403001210442890号经营)
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-04-20
变更前
深圳市罗湖区宝安路松园西街23号松园大楼603室
变更后
深圳市福田区福景路5号广东边防大厦1102室
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2014-05-06
变更前
股东名称:余 峰、出资额:276.000000、出资比例:20.000000;股东名称:曹彩华、出资额:828.000000、出资比例:60.000000;股东名称:汤光耀、出资额:276.000000、出资比例:20.000000;
变更后
股东名称:余 峰、出资额:276.000000、出资比例:20.000000;股东名称:曹彩华、出资额:1104.000000、出资比例:80.000000;