变更记录
看准网
北京权茂餐饮有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2021-07-30
变更前
白迪*,张权
变更后
李庆祥*,张权
法定代表人
2021-07-30
变更前
白迪
变更后
李庆祥
董事(理事)、经理、监事
2021-04-12
变更前
白迪,张权*
变更后
白迪*,张权
企业类型
2021-04-12
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
法定代表人
2021-04-12
变更前
张权
变更后
白迪
投资人
2021-04-12
变更前
白迪,自然人股东,张权,自然人股东
变更后
白迪,自然人股东
营业期限
2019-08-02
变更前
-
变更后
-
经营范围
2016-12-15
变更前
餐饮服务。(餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
餐饮服务;销售食品;企业管理咨询;公共关系服务;经济贸易咨询;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业名称
2016-12-15
变更前
北京圆苑华光餐饮有限公司
变更后
北京权茂餐饮有限公司
董事(理事)、经理、监事
2015-10-26
变更前
齐亮*,虞丹
变更后
白迪,张权*
法定代表人
2015-10-26
变更前
齐亮
变更后
张权
加载中
北京权茂餐饮有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
11
企业概况
(19)
法律风险
(1)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(9)