变更记录
看准网
成都恒兴隆汽车租赁有限公司
变更记录
投资人(股权)变更
2017-06-02
变更前
王东;王绍国;郑磊;
变更后
蒋端;欧兵;
法定代表人变更
2017-06-02
变更前
王东
变更后
欧兵
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-06-02
变更前
-
变更后
欧兵,执行董事兼总经理
章程备案
2017-06-02
变更前
-
变更后
蒋端,监事
投资人(股权)变更
2016-06-23
变更前
王东,王绍国,郑磊
变更后
王东,王绍国,郑磊
章程备案
2016-06-23
变更前
-
变更后
-
出资比例变更
2016-06-23
变更前
王东,30.0%;郑磊,45.0%;
变更后
王东,5.0%;郑磊,70.0%;
换发证照
2016-03-22
变更前
-
变更后
-
清算组备案
2015-06-09
变更前
-
变更后
-
出资比例变更
2015-06-09
变更前
王东,25.0%;郑磊,40.0%;
变更后
王东,30.0%;郑磊,45.0%;
投资人(股权)变更
2015-06-09
变更前
杨德金;郑磊;王东;
变更后
王东;王绍国;郑磊;
加载中
成都恒兴隆汽车租赁有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
2
企业概况
(18)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)