高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2024-01-26
变更后
麦健滔,监事;杨上锋,执行董事兼经理;杨上锋,财务负责人
名称变更(字号名称、集团名称等)2022-09-20
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2022-09-20
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2022-05-30
变更前
佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心A座1605之一(住所申报)
变更后
佛山市禅城区祖庙街道季华六路17号绿地中心4203之一(住所申报)
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2021-10-14
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-10-14
名称变更(字号名称、集团名称等)2021-10-14
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2021-08-30
变更前
佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心A组1605之一(住所申报)
变更后
佛山市禅城区季华五路55号万科金融中心A座1605之一(住所申报)