变更记录
看准网
中望电气(深圳)有限公司
变更记录
章程或章程修正案通过日期
2020-07-14
变更前
2017-09-15
变更后
2020-07-09
股权和公证书
2020-07-14
变更前
-
变更后
-
升级换照
2020-07-14
变更前
9***69164M
变更后
9***69164M
名称
2020-07-14
变更前
深圳华宇乐居管理有限公司
变更后
中望电气(深圳)有限公司
一般经营项目
2020-07-14
变更前
市场营销策划;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);机械设备的租赁、自有物业租赁;物业管理(涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营);计算机信息系统集成;计算机硬件的销售;计算机软件和硬件、电子产品、通信技术的研发;国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)
变更后
弱强电箱设备、等电位端子箱、配电箱、五金配件、电子电工产品、装饰材料、消防模块箱、模块设备、基业箱、防雷材料、铜排铜棒、配电柜、通信设备、网络终端产品、智能家居用品、机电设备、安防产品的技术开发与销售;工程造价咨询;装饰工程的设计;水电工程施工;市场营销策划;国内贸易,货物及技术进出口(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) ;
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2020-07-14
变更前
冯丽 5.0(万元)50.00%李玉琴 5.0(万元)50.00%
变更后
冯权 5.0(万元)50.00%张茜 5.0(万元)50.00%
章程
2020-07-14
变更前
-
变更后
-
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-09-20
变更前
总经理:谢建军;执行董事:谢建军;监事:刘舟龄;
变更后
执行董事:冯丽;监事:李玉琴;总经理:冯丽;
市场主体类型变更
2017-09-20
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-09-20
变更前
股东:谢建军;董事长:谢建军;总经理:谢建军;法定代表人:谢建军;监事:刘舟龄;
变更后
总经理:冯丽;监事:李玉琴;股东:;法定代表人:冯丽;董事长:冯丽;股东:;
章程备案
2017-09-20
变更前
1900-01-01
变更后
2017-09-15
加载中
中望电气(深圳)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(4)