注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2022-12-14
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2021-12-31
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-12-31
变更前
1王云峰经理;2鄢宁监事;3张飞监事会主席;4王雷监事;5孙海龙董事;6杜风芹董事;7王云峰董事长;8刘岷善董事;9姜博董事;
变更后
1于雷董事;2孙雪平监事;3杜风芹董事;4王云峰董事长;5刘岷善董事;6姜博董事;7王云峰经理;8鄢宁监事;9张飞监事会主席;10王雷董事;11孙海龙董事;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2021-08-09
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-12-30
变更前
1王云峰经理;2鄢宁监事;3张飞监事会主席;4王羽佳董事;5王雷监事;6孙海龙董事;7杜风芹董事;8王云峰董事长;9刘岷善董事;
变更后
1王云峰经理;2鄢宁监事;3张飞监事会主席;4王雷监事;5孙海龙董事;6杜风芹董事;7王云峰董事长;8刘岷善董事;9姜博董事;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2020-12-30
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2018-08-10
变更前
1鄢宁监事;2张飞监事会主席;3王羽佳董事;4王雷监事;5唐亮董事兼总经理;6杜风芹董事;7王云峰董事长;8刘岷善董事;
变更后
1王云峰经理;2鄢宁监事;3张飞监事会主席;4王羽佳董事;5王雷监事;6孙海龙董事;7杜风芹董事;8王云峰董事长;9刘岷善董事;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2018-08-10
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)2016-06-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2016-06-13
变更前
1杜风芹监事;2王云峰执行董事;3金元甲经理;
变更后
1刘岷善董事;2杜风芹董事;3王云峰董事长;4王雷监事;5张飞监事会主席;6唐亮董事兼总经理;7王羽佳董事;8鄢宁监事;
名称变更(字号名称、集团名称等)2016-06-13