变更记录
看准网
中轨融资租赁有限公司
变更记录
高级管理人员备案
2019-07-04
变更前
姓名:李雪;
变更后
姓名:陈璀阳;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2019-05-09
变更前
住所(经营场所):天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园五号仓库3单元-05);住所(经营场所)租赁期限起:2014-03-17;住所(经营场所)租赁期限止:2015-03-16;街道乡镇:空;生产经营地:空;生产经营地所在行政区划:空;;
变更后
住所(经营场所):天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-918(天津企成商务秘书服务有限公司托管第351号);住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空;街道乡镇:滨海东疆保税港区;生产经营地:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-918(天津企成商务秘书服务有限公司托管第351号);生产经营地所在行政区划:天津自贸试验区(东疆保税港区);;
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2019-05-09
变更前
天津自贸区(东疆保税港区)洛阳道601号(海丰物流园五号仓库3单元-05);
变更后
天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-918(天津企成商务秘书服务有限公司托管第351号);
高级管理人员备案
2017-07-21
变更前
姓名:陈艳芳;
变更后
姓名:杜竞强;
高级管理人员备案
2017-05-24
变更前
空;
变更后
陈洪旭;
高级管理人员备案
2017-05-24
变更前
姓名:李阔;
变更后
姓名:空;
高级管理人员备案
2017-03-20
变更前
委派方:北京利凯环球投资有限公司;职务:董事长;兼任职务:总经理;;
变更后
委派方:空;职务:总经理;兼任职务:空;;
负责人变更
2017-03-20
变更前
李阔;
变更后
陈洪旭;
负责人变更
2017-03-20
变更前
姓名:李阔;
变更后
姓名:陈洪旭;
高级管理人员备案
2017-03-20
变更前
空;
变更后
陈洪旭;
高级管理人员备案
2016-07-05
变更前
委派方:北京利凯环球投资有限公司;职务:董事;任职起始日期:2015-01-12;任职截止日期:2018-01-11;;
变更后
委派方:中国中轨股份有限公司;职务:副董事长;任职起始日期:2016-07-01;任职截止日期:2019-06-30;;
加载中
中轨融资租赁有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
11
企业概况
(61)
法律风险
(9)
经营风险
知识产权
经营信息
(2)