高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2019-12-09
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2019-10-28
变更前
深圳市宝安区西乡街道洲石路111号富源工业城C5栋1、2、4、5楼
变更后
深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路598号富源工业城C12栋8层南
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)2015-04-10
变更前
深圳市宝安区西乡街道洲石路111号富源工业城C5栋1、2、4、5、6、7楼
变更后
深圳市宝安区西乡街道洲石路111号富源工业城C5栋1、2、4、5楼
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2014-04-10
变更前
总经理:谢富粮;董事:缪志威;监事:龙凤娟;监事:苏俊汇;监事:梁利琴;董事:黄佛宝;董事长:谢富粮;董事:饶丰;董事:罗仕宏;董事:饶宏绪;
变更后
监事:梁利琴;董事:饶丰;董事长:谢富粮;董事:黄佛宝;董事:郑越峰;监事:龙凤娟;董事:饶宏绪;监事:苏俊汇;董事:罗仕宏;总经理:谢富粮;