负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-08-25
变更后
Johannes Georg SCHMIDT-SCHULTES
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-11-02
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-06-26
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2018-01-08
变更前
CHEONG LYE KUEN,ADELYN
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2017-06-21
变更后
CHEONG LYE KUEN,ADELYN
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2014-03-24