变更记录
看准网
广州市粮食集团有限责任公司
变更记录
经理备案
2023-04-06
变更前
张文生
变更后
朱叶茂
章程备案
2023-03-15
变更前
-
变更后
准予章程备案
股东变更
2023-03-15
变更前
广州岭南国际企业集团有限公司
变更后
广州岭南商旅投资集团有限公司
董事备案
2022-10-20
变更前
张文生,谢小力,邬永强,郭庆,陈晶琳
变更后
谢小力,邬永强,郭庆,陈晶琳,朱叶茂
法定代表人变更
2022-10-20
变更前
张文生
变更后
朱叶茂
董事备案
2021-01-04
变更前
郭庆,谢小力,许萍,张文生,邬永强
变更后
郭庆,谢小力,张文生,邬永强,陈晶琳
监事备案
2019-11-29
变更前
高世杰,何志明,侯荣木
变更后
郭敏玲,高世杰,侯荣木
董事备案
2018-07-31
变更前
高世杰(监事会主席);郭庆(董事);何志明(监事);侯荣木(监事);李斌(董事);吴敏宜(董事);许萍(董事);张文生(董事长兼经理);
变更后
高世杰(监事会主席);郭庆(董事);何志明(监事);侯荣木(监事);谢小力(董事);许萍(董事);张文生(董事长兼经理);邬永强(董事);
组织机构备案
2018-07-31
变更前
高世杰(监事会主席);郭庆(董事);何志明(监事);侯荣木(监事);李斌(董事);吴敏宜(董事);许萍(董事);张文生(董事长兼经理);
变更后
高世杰(监事会主席);郭庆(董事);何志明(监事);侯荣木(监事);谢小力(董事);许萍(董事);张文生(董事长兼经理);邬永强(董事);
执照副本变更
2017-10-09
变更前
1
变更后
2
章程备案
2017-10-09
变更前
章程备案(变更前)
变更后
准予章程备案
加载中
广州市粮食集团有限责任公司的更多信息
求职招聘
2
正在招聘
(1)
招聘分析
(1)
面试准备
4
面试体验
面试问题
薪酬工资
27
薪资分布
薪酬详情
(27)
工商信息
135
企业概况
(53)
法律风险
(36)
经营风险
知识产权
经营信息
(96)