变更记录
看准网
肯纳金属(徐州)有限公司
变更记录
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-09-21
变更前
郝秀明
变更后
郭志全
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2020-03-04
变更前
吴旖
变更后
郝秀明
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2017-07-18
变更前
楼峰
变更后
吴旖
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2015-07-20
变更前
单锡林
变更后
楼峰
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2014-06-23
变更前
王峥嵘
变更后
单锡林
没有更多了
肯纳金属(徐州)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
2
薪资分布
薪酬详情
(2)
工商信息
23
企业概况
(14)
法律风险
(15)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(7)