变更记录
看准网
惠州市睿德通讯科技有限公司
变更记录
股东变更
2015-10-22
变更前
-
变更后
股东发生变更
股东备案
2015-07-31
变更前
何雁辉,董事;林虹,董事;朴永俊,监事;王征军,董事;叶建忠,董事;余正明,董事,董事长,总经理
变更后
仇利强,董事;林虹,董事,董事长;朴永俊,监事;王征军,董事;叶建忠,董事;余正明,董事,总经理
法定代表人变更
2015-07-31
变更前
余正明
变更后
林虹
股东备案
2014-12-17
变更前
何雁辉,董事;林虹,董事;朴永俊,监事;王征军,董事;叶建忠,董事;余正明,董事长,总经理
变更后
何雁辉,董事;林虹,董事;朴永俊,监事;王征军,董事;叶建忠,董事;余正明,董事,董事长,总经理
驻在期限变更
2014-12-17
变更前
2014-12-31
变更后
长期
经营范围变更
2014-03-14
变更前
通信设备系统及器件、计算机系统及软件、五金、塑胶制品及模具的研发、生产、销售,并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和服务,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目;需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营)
变更后
通信设备系统及器件、计算机系统及软件、五金、塑胶制品及模具的研发、生产、销售,并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和服务,货物及技术进出口。
住所变更
2014-03-14
变更前
惠州市小金口镇乌石工业区
变更后
惠州市小金口金石7路288号
没有更多了
惠州市睿德通讯科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
5
企业概况
(12)
法律风险
(2)
经营风险
知识产权
经营信息
(3)