变更记录
看准网
中信石油技术开发(北京)有限公司
变更记录
法定代表人
2023-05-06
变更前
索振刚
变更后
赵红兵
董事(理事)、经理、监事
2023-05-06
变更前
屈治平,索振刚*,王新利,王益民,赵红兵
变更后
方向亮,马永利,屈治平,王新利,赵红兵*
董事(理事)、经理、监事
2021-12-08
变更前
孙阳,索振刚*,王新利,袁谋,赵红兵,钟嘉辉
变更后
屈治平,索振刚*,王新利,王益民,赵红兵
法定代表人
2021-09-28
变更前
孙阳
变更后
索振刚
董事(理事)、经理、监事
2021-09-28
变更前
孙阳*,索振刚,王新利,袁谋,赵红兵,钟嘉辉
变更后
孙阳,索振刚*,王新利,袁谋,赵红兵,钟嘉辉
董事(理事)、经理、监事
2021-08-10
变更前
孙阳*,索振刚,王新利,袁谋,钟嘉辉
变更后
孙阳*,索振刚,王新利,袁谋,赵红兵,钟嘉辉
董事(理事)、经理、监事
2021-03-15
变更前
宁吉泽,孙阳*,索振刚,王新利,袁谋,钟嘉辉
变更后
孙阳*,索振刚,王新利,袁谋,钟嘉辉
董事(理事)、经理、监事
2020-01-17
变更前
宁吉泽,孙阳*,索振刚,王新利,钟嘉辉
变更后
宁吉泽,孙阳*,索振刚,王新利,袁谋,钟嘉辉
董事(理事)、经理、监事
2019-08-09
变更前
宁吉泽,孙阳*,王新利,杨在岩,钟嘉辉
变更后
宁吉泽,孙阳*,索振刚,王新利,钟嘉辉
董事(理事)、经理、监事
2017-03-29
变更前
胡英厦,宁吉泽,孙阳*,王新利,杨在岩
变更后
宁吉泽,孙阳*,王新利,杨在岩,钟嘉辉
经营范围
2017-02-22
变更前
石油技术开发;石油技术咨询;石油项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
石油技术开发;石油技术咨询;石油项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
加载中
中信石油技术开发(北京)有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(25)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)