变更记录
看准网
深圳市律联投资有限公司
变更记录
董事长或执行董事成员
2020-11-23
变更前
赵明(总经理),赵明(执行董事)
变更后
李冰枝(总经理),李冰枝(执行董事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-11-23
变更前
赵明
变更后
李冰枝
章程修正案
2020-11-23
变更前
-
变更后
-
地址
2020-11-23
变更前
深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧头南路6号303(办公场所)
变更后
深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1079号花园城数码大厦A座201室CR312
总经理
2020-11-23
变更前
赵明(总经理),赵明(执行董事)
变更后
李冰枝(总经理),李冰枝(执行董事)
章程或章程修正案通过日期
2020-11-23
变更前
1900-01-01
变更后
2020-11-17
董事长或执行董事成员
2020-08-05
变更前
吴胜峰(总经理),吴胜峰(执行董事),杨洋(监事)
变更后
赵明(总经理),赵明(执行董事),杨洋(监事)
升级换照
2020-08-05
变更前
-
变更后
-
总经理
2020-08-05
变更前
吴胜峰(总经理),吴胜峰(执行董事),杨洋(监事)
变更后
赵明(总经理),赵明(执行董事),杨洋(监事)
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)
2020-08-05
变更前
吴胜峰
变更后
赵明
其他事项备案
2017-04-19
变更前
-
变更后
9***0697XR
加载中
深圳市律联投资有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(23)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)