变更记录
看准网
中环领航集团有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2024-07-18
变更前
张萌,张楠*
变更后
杨莫平*
法定代表人
2024-07-18
变更前
张楠
变更后
杨莫平
企业类型
2024-04-09
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(法人独资)
投资人
2024-04-09
变更前
张楠,自然人股东
变更后
中萌时代建筑材料(北京)有限公司,企业法人
企业类型
2023-11-15
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
注册资本
2023-11-15
变更前
10010万
变更后
10000万
投资人
2023-11-15
变更前
张楠,自然人股东,中萌时代建筑材料(北京)有限公司,企业法人
变更后
张楠,自然人股东
企业类型
2023-06-20
变更前
有限责任公司(自然人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人
2023-06-20
变更前
张楠,自然人股东
变更后
张楠,自然人股东,中萌时代建筑材料(北京)有限公司,企业法人
注册资本
2023-06-20
变更前
10000万
变更后
10010万
住所
2023-03-01
变更前
北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼A-9527室(集群注册)
变更后
北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3961
加载中
中环领航集团有限公司的更多信息
求职招聘
2
正在招聘
(1)
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
14
企业概况
(30)
法律风险
(1)
经营风险
知识产权
经营信息
(13)