变更记录
看准网
上海意航建设(集团)有限公司
变更记录
法定代表人变更
2017-02-27
变更前
赵科丹
变更后
徐清平
董事备案
2017-02-27
变更前
赵科丹
变更后
徐清平
章程备案
2017-02-27
变更前
2016-09-22章程备案
变更后
2017-02-08章程备案
经营期限(营业期限)变
2017-02-27
变更前
1998-11-20~2018-11-19
变更后
1998-11-20~2028-11-19
住所变更
2017-02-27
变更前
上海市高平路155号
变更后
上海市静安区高平路155号
投资人(股权)变更
2016-09-30
变更前
杭州起航实业投资有限公司;上海婺兴投资管理(集团)有限公司;
变更后
上海梦明股权投资基金有限公司;杭州起航实业投资有限公司;
章程备案
2016-09-30
变更前
2015-11-06章程备案
变更后
2016-09-22章程备案
投资人(股权)变更
2015-12-15
变更前
杭州起航实业投资有限公司;浙江明达意航控股集团有限公司;
变更后
杭州起航实业投资有限公司;上海婺兴投资管理有限公司;
章程修正案备案
2015-12-15
变更前
2014-10-02章程备案
变更后
2015-11-06章程修正案
联络员
2015-12-15
变更前
朱恩林
变更后
杨娜娜
投资人(股权)变更
2014-10-17
变更前
黄小楷;浙江明达意航控股集团有限公司;
变更后
浙江明达意航控股集团有限公司;杭州起航实业投资有限公司;
加载中
上海意航建设(集团)有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
73
企业概况
(34)
法律风险
(67)
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(4)