高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-21
投资人(股权)变更2017-12-21
变更前
天香投资控股有限公司 出资 4915万人民币;李光 出资 85万人民币;
变更后
天香投资控股有限公司 出资 4915万人民币;李光 出资 85万人民币;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-12-21
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2017-07-17
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2015-11-18
经营范围变更2015-10-26
变更前
批发兼零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2016年11月8日);酒类商品零售许可证有效期至2015年11月26日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
变更后
批发兼零售预包装食品、散装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)