变更记录
看准网
北京华海基业科技孵化器有限公司
变更记录
法定代表人
2022-04-28
变更前
韩丽
变更后
汪辉
董事(理事)、经理、监事
2022-04-28
变更前
韩丽*,黄贤贵,汪辉,赵振江
变更后
黄贤贵,汪辉*,姚丹凤,余纪颖,赵振江
董事(理事)、经理、监事
2021-05-26
变更前
韩全忠*,黄贤贵,汪辉,赵振江
变更后
韩丽*,黄贤贵,汪辉,赵振江
投资人
2021-05-26
变更前
王汉光,自然人股东,瀚海智业控股集团有限公司,法人股东
变更后
王汉光,自然人股东,瀚海智业控股集团有限公司,法人股东
法定代表人
2021-05-26
变更前
韩全忠
变更后
韩丽
法定代表人
2020-09-18
变更前
石磊
变更后
韩全忠
董事(理事)、经理、监事
2020-09-18
变更前
石磊*,汪辉
变更后
韩全忠*,黄贤贵,汪辉,赵振江
董事(理事)、经理、监事
2020-05-21
变更前
曹志红,黄贤贵*,姚丹凤
变更后
石磊*,汪辉
法定代表人
2020-05-21
变更前
黄贤贵
变更后
石磊
法定代表人
2018-08-31
变更前
窦英慧
变更后
黄贤贵
董事(理事)、经理、监事
2018-08-31
变更前
曹志红,姚丹凤,窦英慧*
变更后
曹志红,黄贤贵*,姚丹凤
加载中
北京华海基业科技孵化器有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
21
企业概况
(44)
法律风险
(10)
经营风险
知识产权
经营信息
(11)