变更记录
看准网
上海康麾投资管理有限公司
变更记录
监事备案
2017-04-14
变更前
吴青
变更后
罗建峰
章程备案
2016-01-25
变更前
无
变更后
2016-01-05章程备案
企业类型变更
2016-01-25
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
一人有限责任公司(自然人独资)
经营期限(营业期限)变
2016-01-25
变更前
2005-11-23~2015-11-22
变更后
2005-11-23~2035-11-22
名称变更
2016-01-25
变更前
上海康驰生物科技有限公司
变更后
上海康麾投资管理有限公司
监事备案
2016-01-25
变更前
陈国强
变更后
吴青
投资人(股权)变更
2016-01-25
变更前
陈国强;戴建伟;邵松岐;
变更后
戴建伟;
经营范围变更
2016-01-25
变更前
生物领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、电子设备及产品的技术开发、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、电子设备及产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后
投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
投资人(股权)变更
2015-09-25
变更前
邵松岐;戴建伟;陈国强;
变更后
邵松岐;戴建伟;陈国强;
没有更多了
上海康麾投资管理有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
1
企业概况
(13)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)