变更记录
看准网
上海昊星健身服务有限公司
变更记录
清算组成员备案
2019-10-22
变更前
无
变更后
负责人:李金龙; 成员:陈辉辉; 成员:林爱峰;
经营期限(营业期限)变
2017-09-20
变更前
2007-06-04~2017-06-03
变更后
2007-06-04~2027-06-03
章程修正案备案
2017-09-20
变更前
2016-01-18章程备案
变更后
2017-06-01章程修正案
章程修正案备案
2016-01-26
变更前
无
变更后
2016-01-18章程修正案
董事备案
2016-01-26
变更前
杨小刚
变更后
李金龙
监事备案
2016-01-26
变更前
邬耀生
变更后
陈辉辉
法定代表人变更
2016-01-26
变更前
杨小刚
变更后
李金龙
经理备案
2016-01-26
变更前
杨小刚
变更后
李金龙
投资人(股权)变更
2016-01-26
变更前
邬耀生;杨小刚;
变更后
李金龙;陈辉辉;
没有更多了
上海昊星健身服务有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(3)