变更记录
看准网
四川鑫孚商务咨询有限公司
变更记录
出资情况
2020-06-16
变更前
石玲 出资 8000万人民币;赖大春 出资 12000万人民币;
变更后
石玲 出资 8000万人民币;王关荣 出资 12000万人民币;
章程备案
2020-06-16
变更前
无
变更后
-
住所
2020-06-16
变更前
成都市二仙桥1号
变更后
四川省成都市成华区二仙桥1号
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2019-08-27
变更前
石玲,监事;赖大春,执行董事兼总经理;
变更后
石玲,监事;王关荣,执行董事兼总经理;
法定代表人变更
2019-08-27
变更前
赖大春
变更后
王关荣
经营范围变更
2017-02-06
变更前
项目投资及管理;投资信息咨询;国内商务信息咨询。
变更后
国内商务信息咨询。(依法须经相关部门批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)。
名称变更
2017-02-04
变更前
四川鑫孚投资有限责任公司
变更后
四川鑫孚商务咨询有限公司
经理备案
2017-02-04
变更前
赖大春,董事长兼总经理
变更后
赖大春,执行董事兼总经理
投资人(股权)变更
2017-02-04
变更前
赖大春;石玲;唐刚;简泽军;
变更后
赖大春;石玲;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)
2017-02-04
变更前
/
变更后
赖大春,执行董事兼总经理
章程备案
2017-02-04
变更前
/
变更后
/
加载中
四川鑫孚商务咨询有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
12
企业概况
(29)
法律风险
(12)
经营风险
知识产权
经营信息