变更记录
看准网
东莞雪傲贸易有限公司
变更记录
股东变更
2021-04-30
变更前
-
变更后
股东发生变更
注册资本(金)变更
2021-04-30
变更前
100.000000
变更后
5.000000
章程备案
2021-04-30
变更前
章程
变更后
章程
法定代表人变更
2021-04-30
变更前
黄业程
变更后
蔡小红
股东备案
2021-04-30
变更前
蔡小红,监事;黄业程,执行董事,经理
变更后
蔡楚丘,监事;蔡小红,执行董事,经理
章程备案
2020-12-10
变更前
章程
变更后
章程
住所变更
2020-12-10
变更前
东莞市中堂镇东泊社区大新围路12-3号
变更后
广东省东莞市中堂镇大新围路30号1号楼
股东备案
2019-07-31
变更前
郭柱良,监事;黄业程,执行董事,经理
变更后
蔡小红,监事;黄业程,执行董事,经理
章程备案
2019-07-31
变更前
-
变更后
章程
注册资本(金)变更
2019-07-31
变更前
5.000000
变更后
100.000000
经营范围变更
2015-12-31
变更前
销售:文具,玩具。
变更后
销售:文具,玩具,模具;货物进出口,技术进出口。
加载中
东莞雪傲贸易有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
6
企业概况
(16)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(6)