负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2022-09-13
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2022-09-13
变更前
常增波、李卫东、孟祥树、黄金彪、贾晓东、张增文
变更后
常增波、李卫东、孟祥树、陈会宁、贾晓东、张增文
其他事项备案2022-06-30
变更前
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司:100%;
变更后
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司:100%;
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)2022-06-30
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)2022-06-30
变更前
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司:100%;
变更后
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司:100%;
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2021-12-28
变更前
常增波、李卫东、孟祥树、黄金彪、王震、张增文
变更后
常增波、李卫东、孟祥树、黄金彪、贾晓东、张增文
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)2020-01-02
高级管理人员备案(董事、监事、经理等)2020-01-02
变更前
张新华、崔晓林、郑荣、鱼智浩、崔跃发、王国建、常增波、黄金彪
变更后
常增波、李卫东、孟祥树、黄金彪、王震、张增文