变更记录
看准网
江西正耀市政建设投资有限公司房地产分公司
变更记录
负责人变更
2020-10-10
变更前
段文龙
变更后
邹秀涛
负责人变更
2019-06-25
变更前
黄惺
变更后
段文龙
负责人变更
2019-04-11
变更前
谢佳
变更后
黄惺
企业类型变更
2019-04-11
变更前
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司分公司(自然人独资)
负责人变更
2016-08-16
变更前
欧国耀
变更后
谢佳
其他变更
2016-03-25
变更前
-
变更后
9***68921F
没有更多了
江西正耀市政建设投资有限公司房地产分公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(7)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)