变更记录
看准网
宁化县客家人食品有限公司
变更记录
法定代表人变更
2020-05-13
变更前
杨秀英
变更后
张津
章程备案
2020-05-13
变更前
旧章程
变更后
2020-05-10股权
投资人(股权)变更
2020-05-13
变更前
杨秀英 证照号码:***;
变更后
张津 证照号码:***;
联络员备案
2020-01-03
变更前
张清树
变更后
王冬梅
法定代表人变更
2020-01-03
变更前
张清树
变更后
杨秀英
章程修正案备案
2020-01-03
变更前
旧章程
变更后
2019-12-30股东
投资人(股权)变更
2020-01-03
变更前
张清树 证照号码:***;
变更后
杨秀英 证照号码:***;
经理备案
2018-06-26
变更前
吴丽华
变更后
张清树
章程备案
2018-06-26
变更前
旧章程
变更后
2018-06-21新章程
法定代表人变更
2018-06-26
变更前
吴丽华
变更后
张清树
监事备案
2018-06-26
变更前
张清树
变更后
张土明
加载中
宁化县客家人食品有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(33)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(10)