变更记录
看准网
北京东昀国通咨询有限责任公司
变更记录
法定代表人
2021-03-08
变更前
王秀平
变更后
翁金
董事(理事)、经理、监事
2021-03-08
变更前
王秀平*,滕旭峰
变更后
王秀平,翁金*,滕旭峰
投资人
2021-03-03
变更前
王秀平,自然人股东
变更后
王秀平,自然人股东,翁金,自然人股东
登记管辖变更
2020-08-11
变更前
北京市海淀区市场监督管理局
变更后
北京市怀柔区市场监督管理局
住所
2020-08-11
变更前
北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼1109室
变更后
北京市怀柔区庙城镇霍各庄村临249
董事(理事)、经理、监事
2019-04-10
变更前
翁金*,滕旭峰
变更后
王秀平*,滕旭峰
投资人
2019-04-10
变更前
翁金,自然人股东
变更后
王秀平,自然人股东
法定代表人
2019-04-10
变更前
翁金
变更后
王秀平
住所
2018-05-11
变更前
北京市海淀区高里掌路1号院15号楼3层2单元301室-053号
变更后
北京市海淀区海淀苏州街18号院-4楼1109室
注册资本
2017-07-13
变更前
100万
变更后
2000万
经营范围
2014-09-22
变更前
经济信息咨询;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机技术培训;销售计算机、软件及辅助设备。(未取得行政许可的项目除外)
变更后
经济信息咨询;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
加载中
北京东昀国通咨询有限责任公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
1
薪资分布
薪酬详情
(1)
工商信息
5
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
经营信息
(4)