变更记录
看准网
北京利康兴伦餐饮有限公司
变更记录
法定代表人
2023-06-14
变更前
周海欧
变更后
杨佳
投资人
2023-06-14
变更前
杨光,自然人股东,杨忠岫,自然人股东
变更后
杨佳,自然人股东,杨忠岫,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2023-06-14
变更前
杨光,杨佳,杨忠岫,周海欧*
变更后
杨光,杨佳*,杨忠岫
董事(理事)、经理、监事
2022-06-15
变更前
杨光,杨佳,杨忠岫*
变更后
杨光,杨佳,杨忠岫,周海欧*
注册资本
2022-06-15
变更前
5万
变更后
1000万
法定代表人
2022-06-15
变更前
杨忠岫
变更后
周海欧
投资人
2022-03-07
变更前
北京麒澜文化传媒有限公司,企业法人
变更后
杨光,自然人股东,杨忠岫,自然人股东
经营范围
2022-03-07
变更前
热食类食品制售;冷食类食品制售;自制饮品制售,限普通饮品、自酿啤酒;预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品(食品经营许可证有效期至2022年01月18日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后
许可项目:餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;商业、饮食、服务专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
董事(理事)、经理、监事
2022-03-07
变更前
骆寅,杨忠岫*
变更后
杨光,杨佳,杨忠岫*
企业类型
2022-03-07
变更前
有限责任公司(法人独资)
变更后
有限责任公司(自然人投资或控股)
投资人
2017-04-06
变更前
万薇,自然人股东,杨忠岫,自然人股东
变更后
北京麒澜文化传媒有限公司,企业法人
加载中
北京利康兴伦餐饮有限公司的更多信息
求职招聘
17
正在招聘
(2)
招聘分析
(15)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
16
薪资分布
薪酬详情
(16)
工商信息
10
企业概况
(24)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(10)