变更记录
看准网
北京世纪诚文教育科技有限公司
变更记录
投资人
2021-06-21
变更前
崔源,自然人股东,王宏伟,自然人股东
变更后
王宏伟,自然人股东,文雪,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2021-06-21
变更前
崔源,王宏伟*
变更后
王宏伟*,文雪
投资人
2021-01-08
变更前
代文化,自然人股东,顾娟,自然人股东,王宏伟,自然人股东
变更后
崔源,自然人股东,王宏伟,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2021-01-08
变更前
代文化,顾娟,王宏伟*
变更后
崔源,王宏伟*
董事(理事)、经理、监事
2020-12-22
变更前
代文化*,翟琳龙,顾娟
变更后
代文化,顾娟,王宏伟*
法定代表人
2020-12-22
变更前
代文化
变更后
王宏伟
投资人
2020-12-22
变更前
代文化,自然人股东,翟琳龙,自然人股东,顾娟,自然人股东
变更后
代文化,自然人股东,顾娟,自然人股东,王宏伟,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2020-04-09
变更前
代文化*,翟琳龙,顾娟,孙海华
变更后
代文化*,翟琳龙,顾娟
投资人
2020-03-19
变更前
代文化,自然人股东,翟琳龙,自然人股东,顾娟,自然人股东,孙海华,自然人股东
变更后
代文化,自然人股东,翟琳龙,自然人股东,顾娟,自然人股东
住所
2015-09-06
变更前
北京市海淀区信息路甲28号B座(二层)02A室-020号
变更后
北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼B座二层206室
没有更多了
北京世纪诚文教育科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
1
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(1)