变更记录
看准网
斯伦贝谢(中国)投资有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-03-10
变更前
高若晴,柯宁*,钱海燕,吴强
变更后
高若晴,柯宁*,吴强,张艾谦
法定代表人
2022-03-25
变更前
赵刚
变更后
柯宁
董事(理事)、经理、监事
2022-03-25
变更前
高若晴,钱海燕,吴强,赵刚*
变更后
高若晴,柯宁*,钱海燕,吴强
住所
2021-06-18
变更前
北京市朝阳区酒仙桥路14号51号楼A1区2门3层302
变更后
北京市朝阳区酒仙桥路20号楼4层401号405室
董事(理事)、经理、监事
2021-06-18
变更前
高若晴,钱海燕,张伟伦,赵刚*
变更后
高若晴,钱海燕,吴强,赵刚*
董事(理事)、经理、监事
2017-08-15
变更前
戴阿寿*,高若晴,克姆,钱海燕
变更后
高若晴,钱海燕,张伟伦,赵刚*
法定代表人
2017-08-15
变更前
戴阿寿
变更后
赵刚
注册资本
2017-08-15
变更前
3000万美元
变更后
5200万美元
董事(理事)、经理、监事
2016-11-02
变更前
XU CHENG ZHU*,戴阿寿,克姆,齐晓东
变更后
戴阿寿*,高若晴,克姆,钱海燕
法定代表人
2016-11-02
变更前
XU CHENG ZHU
变更后
戴阿寿
董事(理事)、经理、监事
2015-04-07
变更前
XU CHENG ZHU*,齐晓东,谢富昌,周微之
变更后
XU CHENG ZHU*,戴阿寿,克姆,齐晓东
加载中
斯伦贝谢(中国)投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
15
面试体验
面试问题
薪酬工资
24
薪资分布
薪酬详情
(24)
工商信息
5
企业概况
(31)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(2)