变更记录
看准网
北京高晟科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2019-02-26
变更前
崔佳,路亚玲*
变更后
车菊琴,路亚玲*
住所
2018-03-14
变更前
北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座16层097号
变更后
北京市海淀区阜外亮甲店1号互联网文化创意产业园产业孵化区办公楼一层A区011号
经营范围
2017-10-13
变更前
技术推广服务;计算机系统服务;销售电子产品;公共软件服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
技术推广、技术服务;计算机系统服务;公共关系服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
住所
2017-10-13
变更前
北京市海淀区永定路乙1号院1号楼407-18
变更后
北京市海淀区中关村大街甲38号1号楼B座16层097号
投资人
2015-05-28
变更前
崔佳,自然人股东,路亚玲,自然人股东,邹光明,自然人股东
变更后
路亚玲,自然人股东
企业类型
2015-05-28
变更前
有限责任公司(自然人投资或控股)
变更后
有限责任公司(自然人独资)
注册资本
2014-04-01
变更前
50万
变更后
300万
经营范围
2014-04-01
变更前
技术推广服务;计算机系统服务;销售电子产品;公共软件服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。(其中知识产权出资为50.0万元)
变更后
技术推广服务;计算机系统服务;销售电子产品;公共软件服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
投资人
2014-04-01
变更前
崔佳,自然人股东,邹光明,自然人股东
变更后
崔佳,自然人股东,路亚玲,自然人股东,邹光明,自然人股东
法定代表人
2014-04-01
变更前
赵秀贤
变更后
路亚玲
住所
2014-04-01
变更前
北京市海淀区中关村东路1号院3号楼-1层-101-94
变更后
北京市海淀区永定路乙1号院1号楼407-18
加载中
北京高晟科技有限公司的更多信息
求职招聘
正在招聘
招聘分析
面试准备
1
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
7
企业概况
(17)
法律风险
经营风险
(1)
知识产权
(1)
经营信息
(5)