变更记录
看准网
北京中智信达教育科技有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2023-08-11
变更前
王建敏*,王建新
变更后
苗佳雨,王建宾*,王建敏,王建新
法定代表人
2023-08-11
变更前
王建敏
变更后
王建宾
住所
2023-08-11
变更前
北京市海淀区农大南路1号院9号楼2层201-32
变更后
北京市海淀区农大南路1号院2号楼3层办公B-314
住所
2021-01-19
变更前
北京市海淀区中关村东路1号院3号楼4层409
变更后
北京市海淀区农大南路1号院9号楼2层201-32
住所
2015-08-24
变更前
北京市海淀区中关村东路1号院8号楼A座302B
变更后
北京市海淀区中关村东路1号院3号楼4层409
投资人
2015-04-02
变更前
谭志文,自然人股东,王建敏,自然人股东
变更后
王道来,自然人股东,王建敏,自然人股东
董事(理事)、经理、监事
2015-04-02
变更前
谭志文,王建敏*
变更后
王建敏*,王建新
没有更多了
北京中智信达教育科技有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
4
企业概况
(20)
法律风险
经营风险
知识产权
经营信息
(3)