变更记录
看准网
北京博元投资有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2020-07-15
变更前
居心燕,于宝泉*
变更后
居耀勇,于宝泉*
董事(理事)、经理、监事
2019-08-28
变更前
居心燕,于亚丽*
变更后
居心燕,于宝泉*
投资人
2019-08-28
变更前
施岱君,自然人股东,于亚丽,自然人股东
变更后
居耀勇,自然人股东,于宝泉,自然人股东
法定代表人
2019-08-28
变更前
于亚丽
变更后
于宝泉
董事(理事)、经理、监事
2018-04-13
变更前
胡成琴,于亚丽*
变更后
居心燕,于亚丽*
投资人
2018-04-13
变更前
胡成琴,自然人股东,施岱君,自然人股东,于亚丽,自然人股东
变更后
施岱君,自然人股东,于亚丽,自然人股东
注册资本
2017-03-21
变更前
1000万
变更后
3200万
投资人
2017-03-21
变更前
胡成琴,自然人股东,于亚丽,自然人股东
变更后
胡成琴,自然人股东,施岱君,自然人股东,于亚丽,自然人股东
经营范围
2015-11-11
变更前
投资;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储存活动)、焦炭、钢材、通用设备、专用设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品);技术推广;经济贸易咨询;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
投资;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储存活动)、焦炭、钢材、通用设备、专用设备、机械设备、化工产品(不含危险化学品);技术推广;经济贸易咨询;会议服务;城市园林绿化。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
董事(理事)、经理、监事
2015-03-24
变更前
胡成琴*,于亚丽
变更后
胡成琴,于亚丽*
法定代表人
2015-03-24
变更前
胡成琴
变更后
于亚丽
加载中
北京博元投资有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
16
企业概况
(20)
法律风险
(13)
经营风险
知识产权
经营信息
(3)