变更记录
看准网
北京金科纳帕置业有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2022-11-01
变更前
李勇,魏亮*
变更后
高瑜,李勇,孟石锁*,薛毅
法定代表人
2022-11-01
变更前
魏亮
变更后
孟石锁
董事(理事)、经理、监事
2022-07-01
变更前
李勇,刘川东,聂铭,王鲁铭,谢滨阳*
变更后
李勇,魏亮*
法定代表人
2022-07-01
变更前
谢滨阳
变更后
魏亮
注册资本
2022-04-20
变更前
20000万
变更后
100万
投资人
2018-10-23
变更前
北京金科兴源置业有限公司,企业法人,金科地产集团股份有限公司,法人股东
变更后
北京金科兴源置业有限公司,企业法人,重庆金科房地产开发有限公司,企业法人
注册资本
2016-12-23
变更前
240000万
变更后
20000万
注册资本
2016-10-10
变更前
20000万
变更后
240000万
营业期限
2015-04-02
变更前
-
变更后
-
没有更多了
北京金科纳帕置业有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
32
企业概况
(18)
法律风险
(17)
经营风险
知识产权
经营信息
(15)