变更记录
看准网
北京艾毅博思教育咨询有限公司
变更记录
董事(理事)、经理、监事
2020-11-23
变更前
李兰*,张红
变更后
李兰*,徐英杰,张红
住所
2020-09-25
变更前
北京市朝阳区霞光里66号院6号楼1层商业E07
变更后
北京市朝阳区东三环北路霞光里18号1号楼A座10层F2单元
董事(理事)、经理、监事
2017-11-15
变更前
李兰*,潘慕平
变更后
李兰*,张红
住所
2017-11-15
变更前
北京市朝阳区东三环北路丙2号17层20B06室
变更后
北京市朝阳区霞光里66号院6号楼1层商业E07
经营范围
2017-06-06
变更前
教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;市场调查;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
变更后
教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;市场调查;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
投资人
2015-08-13
变更前
李兰,自然人股东,潘慕平,自然人股东
变更后
李兰,自然人股东,孙丹,自然人股东
没有更多了
北京艾毅博思教育咨询有限公司的更多信息
求职招聘
1
正在招聘
招聘分析
(1)
面试准备
面试体验
面试问题
薪酬工资
薪资分布
薪酬详情
工商信息
10
企业概况
(32)
法律风险
经营风险
(4)
知识产权
经营信息
(6)